ymddiriedolwyr THE LANCASTER CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 258434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Christopher Wiltshire | Cadeirydd | 08 March 2021 |
|
|
||||
Nick Moule | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Helen Freeborough | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Pamela Miller | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Andrew George Reilly | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
Jill Marie Bargh Mrs | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN GALE | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Arnold Edward Roger Frankland | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Diane Lamb | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||
Amy Louise Stanning | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Dr Howard Rodney Feather | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.