ymddiriedolwyr THE BARING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 258583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Nangle | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Pontso Mafethe | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||
Judith Catherine Robertson | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Dipuo Virginia Magwaza | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Ashley Claire Coombes | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Jillian Emma Popkins | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Asif Mahmood Khan Afridi | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|||||
RHYS JOHN MICHAEL PULLEN | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Emebet Wuhib-Mutungi | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Samuel David Zebedee Thorne | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
James Edward Thomas Moubray Jenkins | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Victoria Amedume | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Dr ROBERT DEAN JOSEPH BERKELEY | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|||||
SHAUNEEN LAMBE Ms | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|||||
LUCY MANUELA DE GROOT | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.