Hanes ariannol JEWISH BLIND & PHYSICALLY HANDICAPPED SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 259480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.41m | £4.73m | £5.00m | £5.13m | £6.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.65m | £3.05m | £3.22m | £4.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £1.79m | £1.38m | £1.34m | £2.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.46m | £2.85m | £3.57m | £3.75m | £3.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.01k | £86.85k | £18.81k | £2.36k | £21.09k | |
|
Incwm - Arall | £8.03k | £7.14k | £35.90k | £35.90k | £35.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £837.00k | £719.02k | £670.75k | £528.66k | £710.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £2.26m | £2.67m | £2.90m | £4.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £334.07k | £392.76k | £372.61k | £321.42k | £375.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.76k | £25.72k | £22.78k | £31.56k | £34.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.