Dogfen lywodraethu JEWISH BLIND & PHYSICALLY HANDICAPPED SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 259480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4TH AUGUST 1969, AS AMENDED 24 JUNE 1999 AND 10 AUGUST 2005. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 NOV 2017 as amended on 13 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ASSISTANCE FOR AND IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF NECESSITOUS BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS OF THE JEWISH RELIGION. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 4 OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4TH AUGUST 1969)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNRESTRICTED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.