Hanes ariannol THE LEUKAEMIA CARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 259483
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.09m | £1.26m | £1.90m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.00k | £974.71k | £1.28m | £1.36m | £4.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £732.34k | £538.68k | £608.73k | £1.13m | £698.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £552.53k | £0 | £0 | £507.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £505.97k | £0 | £625.34k | £733.80k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.05k | £16.50k | £29.23k | £39.05k | £28.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £949 | £262 | £0 | £815 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £442.33k | £161.32k | £235.24k | £617.01k | £192.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £520.02k | £643.38k | £904.38k | £998.10k | £856.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £340.98k | £331.33k | £379.32k | £364.38k | £292.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.27k | £15.53k | £13.10k | £20.46k | £18.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.03k | £0 | £1.44k | £1.35k | £1.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.89m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.