Dogfen lywodraethu THE LEUKAEMIA CARE SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 SEPTEMBER 1969 AS AMENDED 13 MAY 1973, 22 MAY 1976, 19 MAY 1979, 22 MAY 1983, 19 MAY 1984, 18 MAY 1985,1 MARCH 1988 , 1 SEPTEMBER 1989, 26 JUNE 1999 AND 22 JUNE 2002 AND 13TH SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE WELFARE OF PERSONS SUFFERING FROM LEUKAEMIA AND ALLIED BLOOD DISORDERS AND (B) TO RELIEVE THE NEEDS OF THE FAMILIES OF SUCH PERSONS, AND IN PARTICULAR, THOSE SUFFERING BEREAVEMENT OR WHO MUST CONTEMPLATE THE PROSPECT OF BEREAVEMENT WHERE THOSE NEEDS ARE ATTRIBUTABLE TO THE AFFLICTION OF LEUKAEMIA AND ALLIED BLOOD DISORDERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.