ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF PLANT ENGINEERS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 260934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD HENRY DUNNETT IENG | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alistair Robert Reid | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
John Frederick Childs | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Mark Gerald Hansford | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Alan James Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS HUMPHREY JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
DEAN GREER CENG | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
||||
MALCOLM JAMES STUDHOLME BSC IENG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.