ymddiriedolwyr WAVENDON ALL MUSIC PLAN LIMITED
Rhif yr elusen: 261645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David William Meadowcroft | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||||
Dame Ann Geraldine Limb DBE DL | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||||
David John Chadwick Danskin | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|||||||
Dipesh Ashok Tosar | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|||||||
Lal Tawney | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|||||||
Julia Anne Upton MBE | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|||||||
DONNA BEVERLEY HARRINGTON | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||||
Stephen David Hasson | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.