Dogfen lywodraethu THE BRITISH IRIS SOCIETY
Rhif yr elusen: 261896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 25TH SEPTEMBER 1962 AS AMENDED THE 26TH OCTOBER 1974, AMENDED 15 SEPTEMBER 1998,12 SEPTEMBER 2000 AND 18 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE IMPROVE AND EXTEND THE KNOWLEDGE AND CULTIVATION OF IRIDACEAE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.