Hanes ariannol THE SPIRITUALISTS' NATIONAL UNION
Rhif yr elusen: 261898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.05m | £6.16m | £2.15m | £2.73m | £3.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.67m | £3.85m | £2.64m | £2.23m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £336.08k | £165.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £266.53k | £2.32m | £477.99k | £1.14m | £936.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £258.77k | £252.94k | £191.24k | £210.40k | £133.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.23m | £3.27m | £841.87k | £884.86k | £2.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £270.77k | £306.96k | £294.95k | £318.60k | £332.27k | |
|
Incwm - Arall | £25.28k | £12.69k | £345.42k | £177.60k | £13.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £84.00k | £3.52k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.62m | £3.75m | £2.62m | £2.11m | £3.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.19k | £103.40k | £19.42k | £117.46k | £49.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.34k | £42.10k | £28.83k | £32.71k | £28.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £76.67k | £10.71k | £3.00k | £41.88k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.15k | £31.28k | £1.26k | £34.99k | £31.42k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.