Hanes ariannol THEATRE ROYAL (NORWICH) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 262259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 29/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 28/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.35m | £17.13m | £5.76m | £9.30m | £18.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76m | £17.51m | £4.81m | £10.70m | £19.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £57.38k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.79k | £5.79k | £4.18m | £57.38k | £5.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £107.64k | £147.36k | £511.93k | £50.56k | £119.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.66m | £2.73m | £175.13k | £1.61m | £3.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.57m | £14.24m | £5.07m | £7.64m | £15.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.02k | £9.43k | £526 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.51m | £15.14m | £4.04m | £9.06m | £16.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.25m | £2.38m | £774.84k | £1.64m | £2.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.42k | £64.34k | £62.53k | £146.09k | £138.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.