ymddiriedolwyr SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 262369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dibley | Cadeirydd | 20 January 2020 |
|
|||||
Julia Helen Metcalf | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|||||
Stephen John Sandford | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||
Rev Janet Margaret May | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Charles David Sheldrick | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|||||
HAZEL ELIZABETH NORTON FBOO | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|||||
Yvonne Lynn Clayton | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|||||
NIGEL JOHN SKUSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN NEVISON WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.