Dogfen lywodraethu THE HARRY JAMES RIDDLESTON CHARITY OF LEICESTER
Rhif yr elusen: 262787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 16 DEC 1970 AS AMENDED ON 13 FEB 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 AUG 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
INTEREST FREE LOANS TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH DESERVING AND NECESSITOUS PERSONS OR FOR SUCH CHARITABLE EDUCATIONAL PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SELECT. (FOR DETAILS SEE CLAUSES 5,6 AND 7 OF SCHEME OF THE 16TH DECEMBER 1970 AND 20 FEBRUARY 2020)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.