Dogfen lywodraethu GRACE BAPTIST MISSION
Rhif yr elusen: 263133
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 1 OCTOBER 1971 AMENDED 26 OCTOBER 1982, 23 OCTOBER 1984, 22 OCTOBER 1991, 28 OCTOBER 2004 AND 23 OCTOBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO INTRODUCE AND DIFFUSE THE GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST AT HOME AND ABROAD AND TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE INCIDENTAL OR CONDUCIVE TO THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.