Dogfen lywodraethu THE FIEC (LEGACY) CHARITY
Rhif yr elusen: 263354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 NOVEMBER 1971, AS AMENDED 3 APRIL 1991, 12 OCTOBER 1991, 15 APRIL 1998, 16 MAY 2005, & BY ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 13 JUNE 2005 AS AMENDED AT ANNUAL ASSEMBLY 4 APRIL 2006, 19 APRIL 2008, 24 APRIL 2010 AND 9 OCTOBER 2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH WHICH SHALL MEAN THE FAITH BASED UPON THE DOCTRINAL BASIS (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.