Hanes ariannol THE MICHAEL HERBERT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 263695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.09k | £22.11k | £35.09k | £28.69k | £18.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.18k | £20.01k | £16.88k | £34.55k | £39.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.