ymddiriedolwyr THE AUBREY BARKER FUND
Rhif yr elusen: 263855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Greenway | Cadeirydd | 17 September 2020 |
|
|
||||
Grazyna Wiejak-Roy | Ymddiriedolwr | 02 March 2024 |
|
|
||||
Joseph Olusegun Ajanlekoko | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Liz Neate | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
James Robert Mason | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Kate Fairlie | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Dr Ainoriza Mohd Aini PhD | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Brian Waldy | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
TONY CHASE FRICS | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN DOWMAN | Ymddiriedolwr | 16 September 2011 |
|
|
||||
RICHARD EVELYN HARRY HAYWARD BSC, FRICS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR CHRIS LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.