Dogfen lywodraethu BENEFACT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 263960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24TH FEBRUARY 1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26 JULY 2007 AND SPECIAL RESOLUTION 16 JULY 2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 08/07/2015 as amended on 15 Jul 2021 as amended on 03 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION. 2. TO CONTRIBUTE TO THE FUNDS OF ANY CHARITABLE INSTITUTIONS ASSOCIATIONS FUNDS OR OBJECTS AND TO CARRY OUT ANY CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.