Hanes ariannol THE FRIENDS OF GUY'S AND ST THOMAS' HOSPITAL
Rhif yr elusen: 264150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £223.68k | £151.18k | £317.49k | £290.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.82k | £208.44k | £116.01k | £170.90k | £204.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.75m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.73m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £59.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.81k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.43k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.