Hanes ariannol CITB
Rhif yr elusen: 264289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.48m | £273.77m | £254.25m | £148.54m | £204.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.30m | £283.09m | £188.45m | £175.02m | £196.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.40m | £35.80m | £13.20m | £16.20m | £8.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.86m | £7.40m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.00k | £15.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £292.31m | £272.41m | £249.49m | £148.52m | £203.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £346.00k | £1.00m | £175.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.78m | £346.00k | £4.58m | £22.00k | £883.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £262.56m | £280.51m | £186.32m | £173.32m | £194.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.68m | £2.51m | £2.09m | £1.70m | £1.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £589.00k | £1.01m | £871.00k | £1.80m | £35.42m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £115.10m | £133.92m | £94.48m | £97.18m | £100.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £75.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £56.00k | £67.00k | £39.00k | £3.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.