ymddiriedolwyr THE NORWICH PHILHARMONIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 264425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda CAROLINE DIXEY | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Caroline Susan Mary Furniss | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Alison Myra Guy | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Paul James Henderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Simon John Suter | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Alison Elizabeth Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||||||||||
Stephen Kent-Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||||||||||
Alexandra Mary Atherton | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||||||||
KATHERINE BARBARA ANETTS | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|||||||||||||
Catrina Nixon | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
SALLY WEST-LINDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Judith Ann TRYGGVASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Dr Robert Henry BARNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.