ymddiriedolwyr TONBRIDGE MUSIC CLUB
Rhif yr elusen: 264447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs P M Gane | Cadeirydd | 04 July 2018 |
|
|
||||
ROGER GOLLAND | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|||||
Kenneth Morgan | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Kathryn Elwick | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Madeline Gammie | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Jan Trayner | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Rachel Davies | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Mr P C Gane | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
DILYS BENSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.