Hanes ariannol PHYLLIS TUCKWELL MEMORIAL HOSPICE LTD
Rhif yr elusen: 264501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.83m | £12.00m | £13.08m | £12.83m | £13.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.02m | £11.83m | £11.84m | £12.35m | £14.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.58m | £136.99k | N/A | £179.17k | £183.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750.73k | £2.61m | £5.26m | £3.38m | £3.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.52m | £6.07m | £3.24m | £3.81m | £3.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.08m | £2.53m | £4.21m | £5.10m | £5.64m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.84m | £2.97m | £5.31m | £3.59m | £3.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £389.90k | £425.10k | £317.32k | £333.95k | £489.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.85m | £2.44m | £1.53m | £2.37m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.77m | £8.43m | £8.77m | £8.87m | £10.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.25m | £3.40m | £3.07m | £3.47m | £3.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.39k | £24.30k | £22.65k | £24.79k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.67k | £52.28k | £55.37k | £64.72k | £35.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.