Hanes ariannol THE BRITISH WHEELCHAIR SPORTS FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 265498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £947.34k | £647.93k | £678.61k | £766.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.13m | £927.80k | £1.11m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.81k | £79.35k | £10.15k | £2.55k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £929.79k | £661.53k | £410.45k | £395.53k | £491.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £242.54k | £254.34k | £154.33k | £257.21k | £239.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.02k | £13.36k | £1.58k | £525 | £13.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.00k | £18.11k | £14.37k | £15.72k | £21.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £67.20k | £9.62k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £138.51k | £247.07k | £62.50k | £31.14k | £28.95k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £840.79k | £894.22k | £744.86k | £813.05k | £973.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £191.60k | £235.99k | £182.94k | £201.13k | £243.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.82k | £34.95k | £43.22k | £472.24k | £391.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £100.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.