ymddiriedolwyr THE BRITISH WHEELCHAIR SPORTS FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 265498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Wilson | Cadeirydd | 09 August 2018 |
|
|
||||
Lord Stewart James Jackson | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Ralph Scott OBE | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||
Shuna Jane Body MBE | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
Nigel Roberts | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Pauline Betteridge | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||
DEBORAH JANE HODGE | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||
TONY GARRETT | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
SUE WOLSTENHOLME | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBIN VANDELEUR COURAGE MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.