ymddiriedolwyr THE POOLE MARITIME TRUST
Rhif yr elusen: 266240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Edwardes | Cadeirydd | 14 April 2018 |
|
|
||||
Gavin John MacLachlan | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Michael Hawkins | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Janette Marsh | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Karl Peter Lamb | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Robert David Heaton | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|||||
Julie Anne Reid | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Graham Edward Hildred | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
MARGARET JEANNE MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
PETER BURT | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.