Hanes ariannol BRESSINGHAM STEAM PRESERVATION COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 266374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.50k | £777.95k | £874.61k | £931.64k | £828.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £759.34k | £767.71k | £594.88k | £845.90k | £903.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £95.07k | £28.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.04k | £81.70k | £239.55k | £96.68k | £53.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.49k | £90.78k | £43.82k | £80.32k | £90.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £585.94k | £605.44k | £302.74k | £683.78k | £654.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27 | £28 | £16 | £12 | £82 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £288.48k | £70.84k | £30.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £687.37k | £703.06k | £556.66k | £739.71k | £828.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.96k | £64.66k | £38.22k | £106.19k | £74.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.59k | £9.61k | £10.69k | £13.12k | £10.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.