Dogfen lywodraethu KIDS KIDNEY RESEARCH
Rhif yr elusen: 266630
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 13/11/1973 AS AMENDED BY SCHEME DATED 31/12/1976 AS AMENDED BY ORDER DATED 11/03/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 15/05/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 20/09/2006 AS AMENDED BY DEED DATED 02/05/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10/12/2013
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING, ENCOURAGING AND INSTITUTING RESEARCH IN RELATION TO KIDNEYS AND KIDNEY MACHINES OR APPLIANCES FOR DIALYSIS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.