ymddiriedolwyr SOUTHDOWN SHEEP SOCIETY
Rhif yr elusen: 266713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan M A Long | Cadeirydd | 07 September 2019 |
|
|
||||
Jessica Ann Middleditch | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
John Roland Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Graham Ryves-Webb | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Mark Robertson | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
William Morton | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Mitchell | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Brian Alderson | Ymddiriedolwr | 19 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Humphrey | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Sidney Cook | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Leslie Robert Newman | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|||||
Dr Timothy Morris | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|||||
Michael Sprake | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Patrick Goldsworthy | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
Howard Wood | Ymddiriedolwr | 20 August 2013 |
|
|
||||
Jonathan Long | Ymddiriedolwr | 01 August 2010 |
|
|
||||
NEIL STAINTHORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDSAY CHARLES DANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.