Dogfen lywodraethu THE GREAT EASTERN RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 267275
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH MARCH 1974 AND AMENDED 20TH MARCH 1976 AND 17TH MARCH 1979 AND 20 MARCH 2004 as amended on 17 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION AND KNOWLEDGE BY THE STUDY OF THE GREAT EASTERN RAILWAY, ITS PREDECESSORS, SUCCESSORS AND ASSOCIATED RAILWAYS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.