Hanes ariannol THE KASNER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 267510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47m | £11.47m | £9.85m | £11.06m | £450.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £8.35m | £5.52m | £2.00m | £404.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.93m | £11.24m | £9.56m | £10.58m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £543.19k | £232.35k | £282.98k | £480.68k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £8.64m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.57m | £8.35m | £5.50m | £1.97m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £19.69k | £23.98k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.24k | £12.28k | £25.84k | £29.54k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.53m | £8.27m | £5.38m | £1.90m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £19.69k | £23.98k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.