Hanes ariannol GREEN AND LILIAN F M AINSWORTH AND FAMILY BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 267577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 17/01/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.99k | £22.83k | £14.88k | £27.64k | £19.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.23k | £42.71k | £38.78k | £22.84k | £28.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.