Hanes ariannol WYCHVILLE LIMITED
Rhif yr elusen: 267584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £300.08k | £533.14k | £433.00k | £570.01k | £559.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £316.26k | £544.60k | £496.95k | £566.71k | £570.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £533.00k | N/A | £570.00k | £559.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £141 | N/A | £6 | £135 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £544.60k | N/A | £566.71k | £570.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.07k | N/A | £1.70k | £2.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £540.53k | N/A | £565.02k | £567.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.