Hanes ariannol SIVA CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 267685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £965.09k | £901.68k | £822.64k | £771.91k | £767.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.30m | £1.01m | £507.13k | £496.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £965.09k | £901.68k | £822.64k | £771.91k | £767.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £958.96k | £1.00m | £785.95k | £186.93k | £170.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £277.75k | £295.88k | £227.48k | £320.20k | £326.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.31k | £31.19k | £4.60k | £8.83k | £44.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £950.65k | £973.80k | £781.35k | £178.10k | £126.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £277.75k | £295.88k | £227.48k | £320.20k | £326.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.