Hanes ariannol KING GEORGE'S FIELD, CAISTER - ON - SEA
Rhif yr elusen: 268208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.61k | £12.20k | £25.50k | £37.46k | £58.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.31k | £13.03k | £12.22k | £21.83k | £45.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.05k | £2.55k | £17.01k | £10.10k | £4.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.