Dogfen lywodraethu THE BIODYNAMIC AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 269036
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH FEBRUARY 1975 AS AMENDED 9TH JULY 1978, 15TH JULY 1983, 5TH DECEMBER 1987, 2ND DECEMBER 1989, 1ST DECEMBER 1990 AND 13 OCTOBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP, PROMOTE AND DISSEMINATE KNOWLEDGE OF THE BIO-DYNAMIC METHODS INAUGURATED BY DR. RUDOLPH STEINER FOR THE BETTERMENT OF FARMING. FORESTRY AND GARDENING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.