Hanes ariannol WEYMOUTH WEST SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 269375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.08k | £41.39k | £27.52k | £20.02k | £32.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.95k | £23.83k | £10.84k | £16.29k | £30.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £10.00k | N/A | £10.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.