ymddiriedolwyr WEYMOUTH WEST SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 269375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Naylor | Cadeirydd | 01 May 2013 |
|
|
||||
Miriam Isbell | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Jacqui Clark | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Richards | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Ann Isbell | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Bryony Bishton | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Serena Warren | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Lorraine Ovenden | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Desmond Lochrie | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||
Charlotte Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Ian Camp | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
GARY CLOTHIER | Ymddiriedolwr | 05 February 2012 |
|
|||||
PAUL KINGMAN | Ymddiriedolwr | 05 May 2011 |
|
|
||||
MARGARET Parrin | Ymddiriedolwr | 18 May 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.