Hanes ariannol THE VERNON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 269433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.01m | £14.45m | £13.92m | £13.65m | £13.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.28m | £13.77m | £13.16m | £14.80m | £14.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.97k | £257.82k | £269.17k | £237.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.00k | £2.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.87k | £14.09m | £13.77m | £13.56m | £13.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £78.00k | £56.00k | £35.00k | £57.00k | £189.00k | |
|
Incwm - Arall | £28.00k | £309.00k | £109.00k | £31.00k | £36.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.03m | £13.63m | £13.11m | £14.72m | £14.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £248.00k | £138.00k | £53.00k | £88.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.00k | £48.00k | £53.00k | £45.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.