Hanes ariannol HULL TRUCK THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 269645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.16m | £1.71m | £2.25m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.38m | £1.52m | £2.31m | £2.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.15m | £1.10m | £1.62m | £1.27m | £846.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.04k | £43.51k | £38.73k | £28.40k | £18.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £147.37k | £168.03k | £14.63k | £68.06k | £139.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £1.95m | £1.66m | £2.15m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.47m | £2.31m | £1.51m | £2.28m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.58k | £57.75k | £10.54k | £32.24k | £6.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.51k | £27.55k | £30.48k | £24.12k | £23.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £13.22k | £11.67k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.