Dogfen lywodraethu WIMBLEDON CHURCH LAND TRUST
Rhif yr elusen: 270039
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEED DATED 12 AUGUST 1886 AS AMENDED BY SCHEMES OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 5 JUNE 1934, 22 JUNE 1977, 16 JANUARY 1990, AND 25 JULY 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE CLEAR INCOME ARISING FROM THE INVESTMENTS FROM TIME TO TIME REPRESENTING THE SAID PROCEEDS OF SALE IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND MAINTENANCE OF PROPERTY BELONGING TO THE CHARITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.