Hanes ariannol LONDON HOUSING FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 270178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.56k | £548.11k | £662.82k | £638.92k | £774.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £669.63k | £524.43k | £871.37k | £655.19k | £859.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £76.91k | £0 | £55.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £637.56k | £548.11k | £585.91k | £638.92k | £718.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.38k | £509.18k | £856.12k | £639.94k | £844.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.50k | £47.12k | £48.47k | £54.85k | £208.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £605.89k | £253.05k | £807.66k | £426.06k | £636.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | £15.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.