ymddiriedolwyr GREYFRIARS MISSIONARY TRUST
Rhif yr elusen: 270369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIAM HALEY | Cadeirydd | 28 September 2023 |
|
|||||
Sven Evan Lewis | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Timothy Andrew Seals | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Alan Edward Cross | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Rev David Gilmour Walker | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||
CRAIG MICHAEL HAMPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.