Hanes ariannol MISSION WITHOUT BORDERS
Rhif yr elusen: 270659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £3.16m | £2.21m | £2.78m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £3.15m | £2.15m | £2.59m | £3.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.66m | £3.16m | £2.21m | £2.78m | £3.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £14 | £8 | £6 | £52 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.22k | £18.56k | £114.53k | £143.32k | £57.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £3.05m | £1.98m | £2.36m | £3.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.04k | £101.31k | £169.09k | £232.88k | £304.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.67k | £12.30k | £14.89k | £13.48k | £16.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.