Hanes ariannol THE SWIRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 270726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.86m | £3.98m | £5.09m | £3.53m | £4.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78m | £4.02m | £4.26m | £4.12m | £4.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.75m | £3.00m | £4.19m | £3.00m | £4.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £247.77k | £234.35k | £248.13k | £233.97k | £297.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £741.17k | £647.87k | £292.41k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.78m | £4.02m | £4.23m | £4.10m | £4.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £32.34k | £17.28k | £30.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.30k | £128.29k | £107.19k | £130.57k | £171.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.67m | £2.97m | £3.29m | £3.97m | £3.77m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £32.34k | £17.28k | £30.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.