Dogfen lywodraethu EDUCATION DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 270901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/12/1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 14/11/2013 AND 30/05/2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/01/2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 SEP 2017 as amended on 20 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM AND EUROPE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.