ymddiriedolwyr LONG BUCKBY COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 271609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CROSTON | Cadeirydd | 21 November 2023 |
|
|
||||
PETER JOHN ADDS | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Lynne Chapman | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Samuel Wade | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Helen Claire Thompson | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
HAZEL DURBRIDGE | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
HELEN LOUISE GARRATT | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
TRACY BURN | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Jane Tress | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
DAVID BOSTROM | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
||||
SANDRA KAY RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.