ymddiriedolwyr KINGSWOOD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 271752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DENNIS HEMMING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Brenda Hennah | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Gemma Ball | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Ben Foxwell | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
liz Kingett | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
David Werrett | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Terry Buckley | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Isobel Kelly | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||
NAOMI BENSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
David Rothwell | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Susan Evans | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Pat Casken | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
GEOFFREY MANSBRIDGE | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Susan McClung | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Valerie Abbott | Ymddiriedolwr | 12 March 2016 |
|
|
||||
Stephen Bavister | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.