Hanes ariannol G M T EVANGELICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 272245
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.30k | £9.51k | £9.59k | £9.99k | £10.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.79k | £11.97k | £10.79k | £16.12k | £309.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.