ymddiriedolwyr FRIENDS OF CIRENCESTER PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 272334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIS HON JUDGE MICHAEL GEOFFREY JAMES GLEDHILL KC | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||||||||||
Phillip John Kerton | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||||
Councillor Mrs Claire Jane Wardell | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
HUGO KENNARD | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
John Hobbs | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
PENELOPE MARY FANNA PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 21 June 2020 |
|
|||||||||||||||||||||
Aileen Star Anderson | Ymddiriedolwr | 21 June 2020 |
|
|||||||||||||||||||||
Patrick Charles Bourne Coleman | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|||||||||||||||||||||
Rev'd Canon Graham Edwin Morris | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|||||||||||||||||||||
Cllr Mark Harris | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|||||||||||||||||||||
John Light | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||
Nigel Philip Robbins OBE | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|||||||||||||||||||||
CHARLES FREDERICK BASIL WOODD | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|||||||||||||||||||||
PETER JOHN COTTEY | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|||||||||||||||||||||
JOHN EDWARD FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|||||||||||||||||||||
DEIRDRE WADDELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|||||||||||||||||||||
RICHARD RANDOLPH MULLINGS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.